КОВАЛЬ АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ
|
|
position ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОНКУРСНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО... More on Sayari.com
|
Коженкова Ирина Вячеславовна
|
|
position:from_date:2004-06-11, value:Член Правления, from_date:2004-06-11... More on Sayari.com
|
Кузнецова Ольга Валерьевна
|
|
position:from_date:2013-09-06, value:Член Правления, from_date:2013-09-06... More on Sayari.com
|
ЛЕОНИД ПЕТРОВИЧ РЕШЕТНИКОВ
|
|
from_date:2016-04-24, from_date:2016-04-24, position Member of the board of, from_date:2016-04-24, f... More on Sayari.com
|
Лешуков Игорь Валерьевич
|
|
position:from_date:2013-04-19, value:Член Наблюдательного Совета, from_date:2013-04-19... More on Sayari.com
|
Логвинов Андрей Леонидович
|
|
position:from_date:2015-06-24, value:Член Совета директоров, from_date:2015-06-24... More on Sayari.com
|
Макаров Сергей Борисович
|
|
position:from_date:2014-06-28, value:Член Совета директоров, from_date:2014-06-28... More on Sayari.com
|
Медведева Наталия Васильевна
|
|
position:from_date:2015-10-31, value:Член Правления, from_date:2015-10-31... More on Sayari.com
|
Мелетян Рубен Карапетович
|
|
position:from_date:2013-04-19, value:Член Наблюдательного Совета, from_date:2013-04-19... More on Sayari.com
|
Митяев Дмитрий Аркадьевич
|
|
shares:percentage:7.13, text:7, 13, position:from_date:2014-04-11, value:Член Наблюдательного Совета... More on Sayari.com
|
МИТЯЕВ ДМИТРИЙ АРКАДЬЕВИЧ
|
|
from_date:2014-04-11, from_date:2014-04-11, position Member of the board of, from_date:2014-04-11, s... More on Sayari.com
|
Митяев Дмитрий Аркадьевич (место жительства г. Москва
|
|
Not available... More on Sayari.com
|
Мочалов Сергей Владимирович
|
|
position:from_date:2015-09-21, value:Член Правления, from_date:2015-09-21... More on Sayari.com
|
Нальгиев Гарун Султанович
|
|
position:from_date:2013-06-20, value:Член Совета директоров, from_date:2013-06-20... More on Sayari.com
|
Орлова Екатерина Игорьевна (место жительства Московская обл., дер. Балково
|
|
Not available... More on Sayari.com
|
Ратова Ольга Петровна
|
|
position:from_date:2012-04-06, value:Член Правления, from_date:2012-04-06... More on Sayari.com
|
Решетников Леонид Петрович
|
|
position:from_date:2016-04-29, value:Член Наблюдательного Совета, from_date:2016-04-29... More on Sayari.com
|
Савельева Елена Евгеньевна
|
|
position:from_date:2016-09-21, value:Член Правления, from_date:2016-09-21... More on Sayari.com
|
Сафронов Сергей Викторович
|
|
position:from_date:2015-03-23, value:Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит акционерн... More on Sayari.com
|
Сидоров Сергей Евгеньевич
|
|
position:from_date:2014-12-08, value:Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит акционерн... More on Sayari.com
|
Сидорова Ирина Евгеньевна
|
|
position:from_date:2007-10-02, value:Председатель Правления, from_date:2007-10-02, shares:percentage... More on Sayari.com
|
СОРОКИН АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ
|
|
position ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОНКУРСНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО... More on Sayari.com
|
Станкуть Станислав Станиславович
|
|
from_date:2013-10-23, to_date:2016-07-08, position Director of, from_date:2013-10-23, to_date:2016-0... More on Sayari.com
|
Угольников Кирилл Львович
|
|
position:from_date:2014-06-28, value:Член Совета директоров, from_date:2014-06-28... More on Sayari.com
|
ХАЗЗАР МОХАММАД ЭСМАИЛ
|
|
from_date:2011-11-22, to_date:2018-12-11, from_date:2011-11-22, to_date:2018-12-11, from_date:2011-1... More on Sayari.com
|